Hanes ariannol UNITED NATIONS ASSOCIATION - UK
Rhif yr elusen: 1146016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £454.14k | £720.28k | £628.13k | £597.30k | £1.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £386.99k | £514.08k | £454.57k | £703.44k | £791.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £108.35k | £161.63k | £286.05k | £128.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £40.94k | £1.24k | £71.00k | £45.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £518.47k | £401.17k | £212.25k | £1.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £36.52k | £89.63k | £28.00k | £59.33k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £16.01k | £28.46k | £0 | £273.18k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £25.94k | £82.84k | £1.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £505.09k | £444.12k | £688.61k | £762.70k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £8.99k | £10.45k | £14.83k | £29.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £21.67k | £28.01k | £252.85k | £111.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.