ymddiriedolwyr UNITED NATIONS ASSOCIATION - UK
Rhif yr elusen: 1146016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Chambers | Cadeirydd | 12 December 2018 |
|
|||||
Carol Michelle Shutkever | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Dr Amna Nazir | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Pamela Shearing | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Dr Arash Nassouri | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Dali Lalit Ten Hove | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Tim Jarman | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Oluwatobi Emmanuel Aigbogun | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Marissa Conway | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Dr DOROTHEA CHRISTIANA | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Nimisha Agarwal | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Shamima Yasmine | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.