Ymddiriedolwyr IRWIN MITCHELL CHARITIES FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1146962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ADRIAN PATRICK BOYCE BUDGEN Cadeirydd 09 March 2012
SHEFFIELD OCCUPATIONAL HEALTH ADVISORY SERVICE
Derbyniwyd: Ar amser
JUNE HANCOCK MESOTHELIOMA RESEARCH FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Leila Sutherland Parry Ymddiriedolwr 22 April 2025
Dim ar gofnod
Christopher Cannings Ymddiriedolwr 10 April 2024
Dim ar gofnod
Caroline Jones Ymddiriedolwr 10 April 2024
Dim ar gofnod
Anna-marie Josephine Kavanagh Ymddiriedolwr 17 November 2020
Dim ar gofnod
KATE VICTORIA RAWLINGS Ymddiriedolwr 17 November 2020
Dim ar gofnod
DAVID HARLINGTON Ymddiriedolwr 30 July 2012
Dim ar gofnod
LEIGH WHITE Ymddiriedolwr 09 March 2012
1ST HATHERSAGE SCOUT GROUP
Cofrestrwyd yn ddiweddar