ymddiriedolwyr NEW COVENANT FELLOWSHIP CHURCH
Rhif yr elusen: 1147874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Stephen John Pam | Cadeirydd | 09 February 2017 |
|
|||||
Bongai Nyashadzaishe Gwynethe Mutema | Ymddiriedolwr | 07 August 2021 |
|
|||||
Nanzip Lannap | Ymddiriedolwr | 15 February 2018 |
|
|||||
SAMANTHA Graham | Ymddiriedolwr | 26 October 2013 |
|
|||||
IVANILDE SOUSA DOS SANTOS | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|||||
JOSE HENRIQUE BARROS DOS SANTOS BA | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.