Ymddiriedolwyr THE NEW MUSIC MAKERS
Rhif yr elusen: 1146455

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen Marsh | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Sarah Anne Turl | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Eunice Deuchar | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
MAUREEN PAY | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
JERRY GAMBLE | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
ERIC GERREY | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|||||
MARGARET BALLARD | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
SHARON MARY THOMAS | Ymddiriedolwr | 16 March 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.