Hanes ariannol ECLIPSE THEATRE COMPANY LTD

Rhif yr elusen: 1146907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £676.75k £324.15k £272.33k £265.91k £571.90k
Cyfanswm gwariant £968.38k £271.47k £228.58k £232.84k £447.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £271.01k £268.46k £254.09k £563.47k
Incwm o roddion a chymynroddion £249.94k N/A N/A N/A £563.54k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £213.99k N/A N/A N/A £7.36k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £1.49k N/A N/A N/A £990
Incwm - Arall £211.33k N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £968.38k N/A N/A N/A £446.66k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A £450
Gwariant - Llywodraethu £80.08k N/A N/A N/A £52.33k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £450
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £0