Hanes ariannol COMBE DOWN STONE LEGACY TRUST

Rhif yr elusen: 1148262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.22k £34.35k £23.43k £15.90k £40.64k
Cyfanswm gwariant £9.32k £26.67k £42.57k £47.76k £23.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £30.46k £27.95k £4.00k £5.46k £34.17k