Hanes ariannol THE HARLOW FRIENDSHIP CLUB

Rhif yr elusen: 502616
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.33k £262 £2.96k £36 £0
Cyfanswm gwariant £3.28k £68 £5.09k £2.29k £3.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A