Hanes ariannol THE WITHAM HALL LIMITED
Rhif yr elusen: 1146726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £520.18k | £536.38k | £385.52k | £375.11k | £388.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £407.16k | £502.99k | £301.40k | £333.12k | £394.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.00k | £44.39k | £177.39k | £107.23k | £14.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £76.76k | £49.81k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £166.48k | £199.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £276.93k | £286.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19 | £578 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £272.45k | £343.52k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £127.68k | £159.47k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £7.03k | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.