Hanes ariannol ASSOCIATION OF LOWLAND SEARCH AND RESCUE

Rhif yr elusen: 1150317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £180.50k £74.21k £47.06k £92.94k £48.00k
Cyfanswm gwariant £201.69k £31.35k £38.86k £29.16k £62.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A