ymddiriedolwyr CENTRE 33 (ST ALBANS) LTD.
Rhif yr elusen: 1146438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrystalla Spire | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Diluxshy Elangaratnam | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Claire Farquhar | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Christopher Lewis | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||
DR Melanie O'Neill | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
ROBERT EDWARD BARRETT | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|
||||
PENELOPE ANN WILLIAMS JP, DL | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|||||
PETER JOHN GRAHAM | Ymddiriedolwr | 15 March 2012 |
|
|||||
ANDREW PHILIP COPLEY | Ymddiriedolwr | 15 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.