ymddiriedolwyr ST. ANDREW'S CHURCH, BENTLEY
Rhif yr elusen: 1147432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (175 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGHT REVD PAUL NIGEL HUNT BSC, MSC | Cadeirydd | 02 April 2012 |
|
|||||||||
Matthew Spiers | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||
Elizabeth Garratt | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||||||
Daniel Michael Booth | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||||||
Eva Wildman | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|
||||||||
Rev MARK ANDREW SPIERS | Ymddiriedolwr | 02 April 2012 |
|
|||||||||
PAUL REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 02 April 2012 |
|
|
||||||||
MARGARET THORLEY | Ymddiriedolwr | 02 April 2012 |
|
|
||||||||
MR TED CRITCH | Ymddiriedolwr | 02 April 2012 |
|
|
||||||||
JUNE GLADYS CRITCH | Ymddiriedolwr | 02 April 2012 |
|
|
||||||||
MR MIKE BARLOW | Ymddiriedolwr | 02 April 2012 |
|
|
||||||||
MRS DEANNE YARNALL | Ymddiriedolwr | 02 April 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.