Hanes ariannol LICHFIELD GARRICK THEATRE

Rhif yr elusen: 1147697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.50m £1.09m £2.66m £3.29m £4.03m
Cyfanswm gwariant £2.29m £1.11m £2.41m £3.04m £3.72m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £166.67k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £356.92k £778.87k £393.89k £193.50k £138.33k
Incwm o roddion a chymynroddion £29.19k £17.93k £20.16k £29.12k £36.23k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £217.37k £11.91k £242.86k £346.40k £443.54k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.97m £433.35k £2.26m £2.89m £3.46m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £4.90k £251 £1.20k £26.60k £90.58k
Incwm - Arall £0 £622.79k £140.27k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.11m £1.08m £2.25m £2.85m £3.45m
Gwariant - Ar godi arian £182.42k £36.09k £155.46k £197.12k £264.27k
Gwariant - Llywodraethu £35.51k £32.07k £24.24k £35.29k £77.67k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0