THE MENTOR RING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Mentor Ring delivers a variety of mentoring projects, bespoke mentoring, peer mentoring and befriending services to individuals of all ages, backgrounds and ethnicities, in the areas of Education, Employment, Health and Community Cohesion events, helping to overcome significant social and cultural barriers in Wales, London Borough of Bexley and Kent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,984 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
- TMR (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajani Devi Ponnada | Cadeirydd | 03 August 2023 |
|
|
||||
Dr Tania Ghafari | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|||||
John Kenneth Newton | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Joan Simon | Ymddiriedolwr | 03 August 2023 |
|
|
||||
Chetna Sinha | Ymddiriedolwr | 03 August 2023 |
|
|||||
Jessica Leigh Hooper | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
John Gamblin | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|
||||
Dr Sunil Pulapaka | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
Sean Newton | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Dr Yusuf Rangoonwala | Ymddiriedolwr | 27 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.22k | £94.53k | £73.90k | £114.35k | £65.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.08k | £70.61k | £81.15k | £104.31k | £99.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.00k | £17.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.32k | N/A | £2.00k | £17.00k | £6.98k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 DEC 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 23 OCT 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 JUN 2023
Gwrthrychau elusennol
To promote social inclusion for the public benefit by working with people who are socially excluded on the grounds of their ethnic and cultural background, poverty, geographic isolation and health issues to relieve the needs of such people and assist them to integrate into society, in particular by the provision of mentoring, education and training.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BUTETOWN COMMUNITY CENTRE
2ND FLOOR
LOUDOUN SQUARE
CAERDYDD
CF10 5JA
- Ffôn:
- 02921321073
- E-bost:
- info@mentorring.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window