Hanes ariannol TAPE COMMUNITY MUSIC AND FILM
Rhif yr elusen: 1151513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £258.58k | £307.83k | £402.56k | £394.22k | £379.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £266.71k | £274.74k | £348.60k | £368.29k | £367.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.18k | £37.55k | £124.81k | £93.64k | £28.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.00k | £37.17k | £92.28k | £66.07k | £30.24k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.