Hanes ariannol VOSCUR LIMITED
Rhif yr elusen: 1148403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £697.50k | £594.15k | £764.18k | £629.01k | £991.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £514.11k | £494.57k | £697.51k | £708.61k | £762.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £382.46k | £338.12k | £338.12k | £363.61k | £567.51k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £3.82k | £1.13k | £13 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £697.36k | £593.92k | £760.22k | £627.83k | £990.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £134 | £229 | £140 | £51 | £654 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £500.24k | £478.87k | £683.17k | £692.73k | £751.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.87k | £15.71k | £14.34k | £15.88k | £11.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £118.16k | £157.14k | £116.62k | £98.73k | £3.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £108.22k | £89.83k | £62.75k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.