Hanes ariannol CVS BRENT

Rhif yr elusen: 1147186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £294.77k £356.39k £715.70k £524.43k £324.34k
Cyfanswm gwariant £407.09k £318.91k £679.61k £386.47k £414.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £80.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £81.00k N/A £257.99k N/A £194.50k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £12.64k £25.50k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £703.06k £382.79k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 £116.14k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £679.61k £378.07k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £8.40k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £3.60k £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 N/A