Hanes ariannol BLIND SUMMIT EDUCATION

Rhif yr elusen: 1150425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £308.99k £125.80k £98.11k £83.83k £47.43k
Cyfanswm gwariant £230.80k £110.01k £72.81k £79.19k £139.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £75.44k £76.82k £76.82k £76.82k £30.10k