ymddiriedolwyr CHURCH CLOSE
Rhif yr elusen: 502737
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Joanna Susan Hover | Cadeirydd | 31 August 2022 |
|
|||||
PAULINE DIANE HAZLEWOOD | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
DAVID RICHARD HAZLEWOOD | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Gareth John Twitchett | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Diana Harrold | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Jillian Kay Matthews | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Jim Matthews | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
RICHARD ARTHUR DIXON | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
Janet Gaten | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Gwynne Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Dave Harrold | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Mick Angrave | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|||||
CHRISTINE DIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.