Hanes ariannol LIGHT AND LIFE FREE METHODIST CHURCH WEST CORNWALL

Rhif yr elusen: 1147067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £360.47k £369.15k £355.22k £314.80k £350.11k
Cyfanswm gwariant £351.54k £292.21k £344.49k £341.07k £319.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A