Dogfen lywodraethu AGE CONCERN BARNSLEY
Rhif yr elusen: 502768
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 AUGUST 1973 AS AMENDED 21 JUNE 1978, 10 OCTOBER 1984 AND 20 OCTOBER 1993 AS AMENDED ON THE 14TH OCTOBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE IN ANY MANNER WHICH NOW OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE IN AND AROUND THE METROPOLITAN DISTRICT OF BARNSLEY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE METROPOLITAN DISTRICT OF BARNSLEY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.