ymddiriedolwyr Animal Free Research UK
Rhif yr elusen: 1146896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Borham | Ymddiriedolwr | 09 March 2024 |
|
|
||||
Dr JOHN MALCOLM WILKINSON | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|||||
Professor Geoffrey John Pilkington | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Dr Martin Ashby | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Michelle chan | Ymddiriedolwr | 24 July 2021 |
|
|
||||
Daniel Stephen Cameron | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|
||||
Julia Jones | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.