ymddiriedolwyr SOUTHPORT SPOTLIGHTS MUSICAL THEATRE SOCIETY
Rhif yr elusen: 502783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew John Steel | Cadeirydd | 20 November 2023 |
|
|
||||
Hannah Munro | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Denise Marsters | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
TANYA STEEL | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||
Hilary Thomson | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
||||
James Donaldson | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|||||
TOM HORNBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHERYL HORNBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.