Hanes ariannol PRINCES RISBOROUGH CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1151083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £685.17k | £601.09k | £564.51k | £659.82k | £746.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £390.00k | £439.05k | £422.22k | £520.74k | £673.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £114.00k | £38.64k | £152.16k | £44.76k | £16.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £310.34k | £131.27k | £240.52k | £94.93k | £66.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £374.62k | £469.69k | £323.92k | £564.89k | £680.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £211 | £133 | £70 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £86.71k | £990 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £327.92k | £432.91k | £422.22k | £520.74k | £673.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £6.14k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.59k | £7.41k | £6.62k | £15.72k | £10.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £62.08k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.