Hanes ariannol Fairfield Independent Hospital
Rhif yr elusen: 502791
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.76m | £13.97m | £9.89m | £13.57m | £14.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.94m | £13.93m | £10.80m | £14.22m | £14.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.16m | £10.17m | N/A | N/A | £8.55m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.05k | £1.15k | £0 | £3.48k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.71m | £13.95m | £9.83m | £13.45m | £14.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £3.48k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £106 | £325 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £40.31k | £11.29k | £64.39k | £117.96k | £115.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.94m | £13.93m | £10.80m | £14.22m | £14.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £20.88k | £27.12k | £30.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.