Hanes ariannol FRIENDS OF INGESTRE ORANGERY

Rhif yr elusen: 1147905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £65.25k £155.17k £180.26k £157.07k £146.27k
Cyfanswm gwariant £118.89k £125.55k £197.38k £146.60k £186.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £9.36k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £18.77k N/A £114.12k £59.95k