Hanes ariannol CELESTIAL CHURCH OF CHRIST, NEW JERUSALEM MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1147747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £71.50k £53.43k £92.57k £151.47k £164.89k
Cyfanswm gwariant £83.97k £70.25k £51.52k £113.34k £148.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A