Hanes ariannol SOUTHWARK GOOD STEWARDS COMPANY LIMITED

Rhif yr elusen: 1147774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £120.13k £120.13k £97.70k £74.92k £45.65k
Cyfanswm gwariant £123.77k £123.70k £88.13k £80.29k £46.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A