7/7 TAVISTOCK SQUARE MEMORIAL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust has two principal activities. The first of which is to promote human rights, conflict resolution and reconciliation and religious and racial harmony by educating the public in such subjects through the conduit of an annual Lecture. Whilst the other is to campaign for, establish and maintain a public memorial in Tavistock Square to all those affected or lost as a result of the attack.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2020
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £16,056 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Camden
Llywodraethu
- 19 Hydref 2012: Cofrestrwyd
- 03 Chwefror 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- 7/7 MEMORIAL TRUST (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.81k | £2.48k | £15.43k | £929 | £16.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.88k | £23.11k | £29.05k | £26.42k | £7.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £15.00k | N/A | £16.06k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 18 Ionawr 2021 | 172 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 08 Ionawr 2020 | 162 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 31 Gorffennaf 2018 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 08/10/2012
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS), CONFLICT RESOLUTION AND RECONCILIATION AND RELIGIOUS AND RACIAL HARMONY BY EDUCATING THE PUBLIC IN SUCH SUBJECTS. 2) TO ESTABLISH AND MAINTAIN A PUBLIC MEMORIAL OF THE TERRORIST ATTACK IN TAVISTOCK SQUARE ON 7 JULY 2005 AND OF THOSE AFFECTED OR LOST AS A RESULT OF THE ATTACK.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window