Hanes ariannol DEMENTIA FORWARD

Rhif yr elusen: 1148225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £738.11k £799.00k £985.05k £1.43m £1.49m
Cyfanswm gwariant £731.92k £637.29k £949.34k £1.34m £1.65m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £420.81k £414.93k £582.95k £720.85k £692.67k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.75k £4.30k N/A £28.24k
Incwm o roddion a chymynroddion £155.27k £309.73k £234.24k £344.96k £350.11k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £161.64k £74.08k £0 £171.61k £165.62k
Incwm - Weithgareddau elusennol £420.81k £414.93k £582.95k £913.49k £968.77k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £394 £264 £196 £587 £1.28k
Incwm - Arall £0 £0 £167.65k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £3.00k £12.77k £4.50k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £726.91k £636.53k £941.88k £1.33m £1.63m
Gwariant - Ar godi arian £5.01k £758 £7.46k £12.31k £21.23k
Gwariant - Llywodraethu £731 £0 £9.36k £22.07k £29.38k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0