PORTSMOUTH DOWN SYNDROME ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Portsmouth Down Syndrome Association provides support, advice and educational services for children and their families in South Hampshire. We offer an extensive range of services including early development sessions for preschool children, communication therapy, parent and professional training days and a school outreach service. We also hold social events, drama groups and seasonal parties.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,981 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Portsmouth
- Hampshire
Llywodraethu
- 21 Mai 2012: Cofrestrwyd
- FOOTPRINTS (Enw gwaith)
- PORTSMOUTH DOWN SYNDROME ASSOCIATION (Enw gwaith)
- PORTSMOUTH DSA (Enw gwaith)
- PORTSMOUTH DOWN SYNDROME ASSOCIATION(FOOTPRINTS) (Enw blaenorol)
- PORTSMOUTH DOWN SYNDROME SUPPORT GROUP (FOOTPRINTS) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Ross MBE | Cadeirydd | 18 May 2012 |
|
|
||||
Alice Osborne | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Helen Nelson | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Ken Ross | Ymddiriedolwr | 09 January 2015 |
|
|||||
SIMON CHRISTOPHER BROCK | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £430.00k | £130.71k | £208.27k | £197.29k | £251.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £241.45k | £120.09k | £193.99k | £280.13k | £395.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.60k | £16.00k | £4.98k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16/11/2011 AS AMENDED ON 12/10/2012
Gwrthrychau elusennol
(1)TO OFFER SUPPORT AND SOCIAL ACTIVITIES FOR PARENTS AND CARERS OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME OR ADDITIONAL NEEDS, LIVING IN THE GEOGRAPHICAL AREA OF PORTSMOUTH OR SURROUNDING AREAS. (2)PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH AND WELFARE OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME OR ADDITIONAL NEEDS AND THEIR FAMILIES WITHIN THE GEOGRAPHICAL AREA OF PORTSMOUTH OR SURROUNDING AREAS. (3)ADVANCE THE EDUCATION OF THE MEDICAL PROFESSION AND GENERAL PUBLIC WHEN POSSIBLE ON THE SUBJECT OF CHILDHOOD DISABILITY AND ITS IMPLICATIONS FOR THE FAMILY.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 1
Aspen House
Airport Service Road
PORTSMOUTH
HAMPSHIRE
PO3 5RA
- Ffôn:
- 00000
- E-bost:
- rachaelross@portsmouthdsa.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window