Ymddiriedolwyr PORTSMOUTH DOWN SYNDROME ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1147355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rachael Ross MBE Cadeirydd 18 May 2012
Dim ar gofnod
Gregory Jones KC Ymddiriedolwr 01 March 2025
THE SIR WILLIAM COXEN TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Spencer Pitfield OBE Ymddiriedolwr 01 March 2025
Dim ar gofnod
Alice Osborne Ymddiriedolwr 07 September 2023
Dim ar gofnod
Ken Ross OBE Ymddiriedolwr 09 January 2015
NATIONAL DOWN SYNDROME POLICY GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
SIMON CHRISTOPHER BROCK Ymddiriedolwr 09 July 2013
Dim ar gofnod