ymddiriedolwyr ANGLICAN PARISH CHURCHES FUND
Rhif yr elusen: 1148066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Dana Delap | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||||||||
Anthony Allwood | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||||
Abigail Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||||
Keith Halliday | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||||
Deborah Dance | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||||
Melanie Jane Allwood | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||||||||
Liz Kitch | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||||||||
The Venerable William Edward Braviner | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||||||||
Dr NIGEL WALTER | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||||
WENDY COOMBEY | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||||
The Ven Dr Anne Dawtry | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||||
LAURA MOFFATT | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||||
Dr DAVID THACKRAY OBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||||
JOHN BURTON MBE RIBA | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||||
Dr JULIE BANHAM | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||||
Venerable Robert Gerard Cooper | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||||
Jennifer Page | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||||||||
MATTHEW SAUNDERS MBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||||
Marcus Chantrey | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||||||||
Geoffrey Rea Hunter | Ymddiriedolwr | 01 July 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.