ARMENIAN COMMUNITY COUNCIL OF THE UNITED KINGDOM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Council represents and acts for the Armenian community in the United Kingdom. Attends to the affairs of the community including social, cultural, educational and financial and pursues, for the public benefit, its Objects as set forth in its governing document with the aim to improve the community?s moral, religious, educational, intellectual and social development and health and well being.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 2012: Cofrestrwyd
- ACCC OF GB (Enw gwaith)
- ARMENIAN COMMUNITY AND CHURCH COUNCIL OF GREAT BRITAIN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr STEPAN TATOULIAN | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|||||
Dr SETRAG KHORIN KARANFILIAN | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.00k | £104.92k | £33.57k | £24.94k | £19.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.31k | £56.16k | £76.97k | £20.05k | £23.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Tachwedd 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Tachwedd 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26/04/2012 AS AMENDED ON 26/06/2012 AS AMENDED ON 26/09/2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ARMENIAN COMMUNITY AND CHURCH COUNCIL OF GREAT BRITAIN ARE: TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO: (A) ADVANCING THE CHRISTIAN RELIGION IN PARTICULAR THE DOCTRINES OF THE ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH AND PROVIDING (FOR THE PUBLIC BENEFIT) FOR THE COMMUNITY'S RELIGIOUS NEEDS AND ENCOURAGING THE UNDERSTANDING OF, AND PARTICIPATION IN, THE ARMENIAN CHURCH LITURGY; (B) PROMOTING THE ARTS, CULTURE AND HERITAGE OF IN PARTICULAR THAT OF THE ARMENIAN PEOPLE AND OF ARMENIA, (C) ADVANCING EDUCATION IN PARTICULAR IN THE TEACHING AND STUDY OF THE HISTORY, LANGUAGE, HERITAGE AND CULTURE OF THE ARMENIAN PEOPLE AND THE DOCTRINE OF THE ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH; (D) PROMOTING RACIAL HARMONY IN PARTICULAR BY PROMOTING GOOD RELATIONS WITH PEOPLE OF ARMENIA AND ARMENIAN COMMUNITIES THROUGHOUT THE ARMENIAN DIASPORA WITH A VIEW TO ADVANCING CULTURAL, RELIGIOUS AND EDUCATIONAL EXCHANGES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, WITH THE AIM TO IMPROVE THE COMMUNITY'S MORAL, RELIGIOUS, EDUCATIONAL, INTELLECTUAL AND SOCIAL DEVELOPMENT AND HEALTH AND WELL-BEING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
221 ARGYLE ROAD
LONDON
W13 0AY
- Ffôn:
- 07966213788
- E-bost:
- accuk@accuk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window