BROCKHOLES WOOD FIRST FOUNDATIONS NURSERY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pre school nursery whose objects are specifically restricted to enhancing the development and education of children primarily under statutory school age.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £175.46k | £220.18k | £160.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £165.93k | £206.42k | £240.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 23 Tachwedd 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 30 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 30 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 28 Gorffennaf 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 28 Gorffennaf 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/04/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08/03/2012
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO ENHANCING THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window