Hanes ariannol CMV ACTION
Rhif yr elusen: 1147633
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.87k | £59.93k | £62.94k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.36k | £46.33k | £76.76k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.