Hanes ariannol QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON STUDENTS' UNION LIMITED

Rhif yr elusen: 1147786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.13m £3.97m £6.12m £7.41m £7.86m
Cyfanswm gwariant £6.21m £4.03m £6.06m £7.36m £7.86m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.63m £0 £2.98m £3.54m £3.76m
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.49m £2.56m £3.14m £3.86m £4.09m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £4.40k £201 £1.29k £4.63k £10.25k
Incwm - Arall £0 £1.42m £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.56m £2.35m £3.05m £3.77m £3.99m
Gwariant - Ar godi arian £3.65m £1.69m £3.01m £3.59m £3.87m
Gwariant - Llywodraethu £543.23k £384.15k £496.69k £430.55k £404.79k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0