ymddiriedolwyr IMAGINE IF TRUST
Rhif yr elusen: 1147780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Mazviita Damian Wyss | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
James Edward Burch | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Thomas Duncan Muchiri Baskerville | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Nathan Peter Anderson | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Amanda Hargreaves | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Christopher John Butland | Ymddiriedolwr | 02 February 2020 |
|
|
||||
James Sloan | Ymddiriedolwr | 09 June 2017 |
|
|||||
Adam Drury | Ymddiriedolwr | 13 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.