Hanes ariannol THE KEITH COOMBS TRUST

Rhif yr elusen: 1149791
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 12/09/2020 12/09/2021 12/09/2022 12/09/2023 12/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £98.57k £78.00k £139.75k £100.00k £95.00k
Cyfanswm gwariant £100.63k £73.28k £146.42k £97.69k £98.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A