HINCKLEY U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hinckley u3a is a learning organisation for retired and semi-retired people and provides facilities for leisure time enabling members to share educational and creative activities. Study and activity groups enable members to share their skills and interests for their mutual benefit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Davies | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Christine Limb | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|||||
Freddie Dawe | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||
David Aston | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Paul Cooney | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Sue Kyte | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
John Langham | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.14k | £22.68k | £16.75k | £32.00k | £37.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.17k | £13.04k | £13.51k | £30.10k | £35.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £928 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Mawrth 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Mawrth 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 JUN 2012 AS AMENDED ON 20 NOV 2018 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 20 NOV 2018 as amended on 17 Nov 2020 as amended on 11 Sept 2024
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK BY ALL MEANS, INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
George Ward Centre
Stanley Street
Barwell
Leicestershire
LE9 8EB
- Ffôn:
- 07542545707
- E-bost:
- silverlake@silverlake.plus.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window