BLOOMSBURY FESTIVAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Bloomsbury Festival delivers an annual cultural Festival in central London in conjunction with local partners.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £700 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Camden
Llywodraethu
- 18 Medi 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Hughes | Ymddiriedolwr | 08 May 2025 |
|
|
||||
Anna Paschali | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Andrew Choi | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Professor Rosalind Ann Raine | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
KATHERINE ELIZABETH ANDERSON | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|||||
Professor Stella Bruzzi | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Nick Potter | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Tim Coker | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Abigail Tan | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Maurice Biriotti | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £190.13k | £208.14k | £243.73k | £254.28k | £220.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £188.20k | £167.44k | £217.91k | £249.83k | £231.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.00k | £2.00k | £600 | £500 | £700 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Ionawr 2022 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Ionawr 2022 | 66 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 MAR 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17/09/2012 as amended on 10 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 2.1 TO PROMOTE THE ARTS, HERITAGE AND CULTURE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) MUSICAL, LITERARY, DRAMATIC, PERFORMANCE, DANCE AND VISUAL ARTS PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY ORGANISING AND DELIVERING ARTS AND CULTURAL FESTIVALS; 2.2 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN HERITAGE, CULTURE AND THE ARTS, AND IN PARTICULAR IN MUSICAL, LITERARY, DRAMATIC, PERFORMANCE, DANCE AND VISUAL ARTS PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, THROUGH WORKSHOPS, TALKS AND OTHER EDUCATIONAL PROGRAMMES AT OR IN CONNECTION WITH ARTS AND CULTURAL FESTIVALS; AND 2.3 TO PROMOTE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF REGISTERED CHARITIES AND ORGANISATIONS PROMOTING CHARITABLE WORK, INCLUDING COMMUNITY GROUPS, PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING SUCH CHARITIES AND ORGANISATIONS WITH OPPORTUNITIES TO DELIVER THEIR CHARITABLE WORK AT OR IN CONNECTION WITH ARTS AND CULTURAL FESTIVALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BLOOMSBURY FESTIVAL
SENATE HOUSE
MALET STREET
LONDON
WC1E 7HU
- Ffôn:
- 07879405262
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window