ymddiriedolwyr THE METHODIST CHURCH ISLE OF WIGHT CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1148485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
43 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev John Raymond Izzard | Cadeirydd | 01 September 2015 |
|
|||||||
Jane Elizabeth Chubb | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||||
JANIS LYNN SIMONS | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||||
PAUL WELLS | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Linda Freda Humber | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Shirley Ann Whittingstall | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Christina Ann Pay | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Antoinette Philomena Clark | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Linda Mary Wells | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
MARIAN HAZEL IZZARD | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|||||||
Teresa Preston | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
Janet Evelyn Hart | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Dorothy Joyce James | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Ruth Realey | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Samantha Julie Geldard | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Michael David Hackleton | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
JOHN EDWIN ARNOLD CPFA | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
Rodney Oliver Betts | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
Rev Dave Plumb | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
Audrey Kathleen Elliott | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
||||||
ANDREW KENNESION | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||||
KATHRYN MARGARET TONEY | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||||
LAURENCE ALUN EDGAR CALLOWAY | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||||
ALAN HARVEY | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||||
PAT PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||||
DAVID RONALD BOYCE | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER MARK NUCKLEY | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
JANE PATRICIA MORRIS | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
CHRISTINE ANN VESSEY | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
MARGARET ANN COOPER | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
MARION BEST | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
MRS DOREEN DACE | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
John Wells | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|||||||
SIMON MORRIS | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|||||||
PETER GODFREY COOPER | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
JANE MARY DRONFIELD | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
MRS PAULINE BURFORD | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
Rev FRANCES EVELYN Balham | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
MARTIN FLUX | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
MAUREEN MUNCASTER | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
TERENCE MICHAEL CLAWSON | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
MARGARET JANE MOYCE | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||||
VALERIE MARGARET EDMUNDSON | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.