Hanes ariannol ST OSWALD'S WEST END CENTRE
Rhif yr elusen: 1150070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.17k | £133.00k | £99.71k | £110.46k | £115.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.11k | £120.48k | £114.40k | £105.21k | £96.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.