Rescue Benevolent Fund

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To make charitable grants and to provide financial and other support in order to alleviate hardship suffered by individuals or their families which has or may have arisen in connection with an individuals service or assistance in a mountain and/or cave rescue organisation or operation. Exclusions apply and are contained in the Declaration of Trust and application form.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2013: Cofrestrwyd
- MCRBF (Enw gwaith)
- MOUNTAIN AND CAVE RESCUE BENELOVENT FUND (Enw blaenorol)
- MOUNTAIN AND CAVE RESCUE BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Brendan Sloan | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|||||
Huw Birrell | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
Neil Woodhead | Ymddiriedolwr | 19 June 2013 |
|
|
||||
SHIRLEY PRIESTLEY | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|||||
JUDITH WHITESIDE | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||
RICHARD WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.22k | £1.36k | £12.35k | £2.72k | £14.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.10k | £2.11k | £2.34k | £8.89k | £4.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Tachwedd 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 09/04/2013 as amended on 09 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO MAKE CHARITABLE GRANTS AND TO PROVIDE FINANCIAL AND OTHER SUPPORT (INCLUDING BY WAY OF SHORT-TERM INTEREST FREE LOANS) IN ORDER TO ALLEVIATE HARDSHIP SUFFERED BY INDIVIDUALS OR THEIR FAMILIES WHICH HAS OR MAY HAVE ARISEN IN CONNECTION WITH (1) AN INDIVIDUALS SERVICE IN A MOUNTAIN AND/OR CAVE ORGANISATION OR (2) AN INDIVIDUALS ASSISTANCE IN RESPECT OF ANY MOUNTAIN AND/OR CAVE OPERATION OR ANY OTHER ANCILLARY ACTIVITY SAVE THAT SUCH SUPPORT SHALL NOT BE GRANTED IN RESPECT OF A SEARCH AND RESCUE DOG ASSOCIATION? OPERATION OR AN ASSOCIATION OF LOWLAND SEARCH AND RESCUE OPERATION EXCEPT WHERE SUCH OPERATION DIRECTLY RELATES TO A MOUNTAIN AND/OR CAVE RESCUE OPERATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 MAPLE GROVE
YORK
YO10 4EJ
- Ffôn:
- 07767814051
- E-bost:
- secretary@rescuebenevolent.fund
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window