Hanes ariannol LECHLADE LIBRARY LTD

Rhif yr elusen: 1149281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.86k £11.44k £12.01k £12.77k £67.33k
Cyfanswm gwariant £11.21k £8.86k £10.72k £13.59k £15.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.50k £10.00k £10.00k £10.00k £57.50k