ymddiriedolwyr PORTHCAWL YOUNG MEN'S CHRISTIANASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1149008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Jeffrey Perren | Cadeirydd | 09 July 2019 |
|
|
||||||
Rev Jonathan Richard Hall Durley | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||||
Sarah Watkins | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||||
Christopher Huw Nicholas | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||||
Dr Julie Louise Withecomb | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||||
Leslie Andrew William Tallon-Morris | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||||
ADAM CHARLES MORRIS PHILIPS | Ymddiriedolwr | 09 September 2012 |
|
|
||||||
ANTHONY JOHN HORNSBY | Ymddiriedolwr | 09 September 2012 |
|
|||||||
JANICE PARKINSON | Ymddiriedolwr | 09 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.