ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST CHAD, HANDFORTH
Rhif yr elusen: 1149381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Burmester | Cadeirydd | 16 October 2012 |
|
|||||
Simon David Heal | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Patricia Grange | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Tracy Janet Brown | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Valerie Margery Gilbert | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Rev Richard John Reeve | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Susan Morrison | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Dr John Barnes | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Avril Esther Elizabeth Allen | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Jim Lethbridge | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Robert Moore | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|||||
Rachel McDowell | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
David Gilbert | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
CHRIS BIRCH | Ymddiriedolwr | 16 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.