Hanes ariannol JISC
Rhif yr elusen: 1149740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £155.11m | £184.35m | £195.82m | £129.51m | £145.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £177.52m | £174.55m | £197.47m | £139.83m | £148.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.70m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £69.70m | £67.78m | £71.03m | £71.97m | £73.58m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £69.70m | £67.78m | £71.03m | £71.97m | £73.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.76m | £16.94m | £18.59m | £39.04m | £45.49m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £70.75m | £91.94m | £105.91m | £18.20m | £23.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £713.00k | £400.00k | £217.00k | £296.00k | £717.00k | |
|
Incwm - Arall | £2.20m | £7.29m | £69.00k | £0 | £2.15m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £175.87m | £169.92m | £191.56m | £61.71m | £71.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.48m | £4.22m | £5.91m | £73.41m | £74.33m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.20m | £2.43m | £2.60m | £2.46m | £2.62m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £956.00k | £258.00k | £74.00k | £134.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £25.83k | £73.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £171.00k | £400.00k | £0 | £4.71m | £2.16m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.