ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS', ASCOT HEATH
Rhif yr elusen: 1149564
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revd. Dr. Darrell Dale Hannah | Cadeirydd | 30 October 2012 |
|
|||||
Elizabeth Helen Groves | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Jacques | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Dr Philip Paul Launder Jacques | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Matthew Jack Tresman Caminer | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||
Melanie Ann Price | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||
Caroline Ann Marlow | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Nicholas Jon Rowsell | Ymddiriedolwr | 04 July 2021 |
|
|
||||
Simon Bousfield Lagden | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Brian Jeffery Bence | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Duncan Phillip Jones | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Richard James Alexander Hyslop | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Jayne Elizabeth Strand | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Sheila Sparks | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
CAROLINE KALLIPETIS | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.