Hanes ariannol ST MICHAEL'S CHURCH CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1149601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £785.37k | £803.03k | £520.23k | £657.91k | £735.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £388.40k | £366.85k | £330.19k | £421.58k | £528.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.42k | £9.92k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £509.51k | £652.91k | £342.58k | £368.60k | £298.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £180.87k | £0 | £0 | £0 | £294.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £92.45k | £149.37k | £177.61k | £289.01k | £139.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.55k | £744 | £45 | £308 | £3.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £319.32k | £343.51k | £306.45k | £363.90k | £443.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.21k | £6.25k | £12.75k | £46.70k | £73.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.00k | £3.96k | £3.84k | £3.81k | £3.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £100.42k | £84.91k | £78.88k | £57.30k | £71.39k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £24.87k | £17.09k | £10.99k | £10.99k | £11.53k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.